Hanes ariannol NORTHAMPTONSHIRE DOMESTIC ABUSE SERVICE

Rhif yr elusen: 1070741
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £562.37k £1.28m £1.04m £1.24m £1.40m
Cyfanswm gwariant £683.08k £993.34k £1.13m £1.25m £1.47m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £170.00k £490.35k £570.80k £656.14k £885.93k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £16.58k £119.61k £18.55k £22.28k £4.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £55.83k £80.31k £53.12k £82.98k £56.47k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £135
Incwm - Weithgareddau elusennol £488.48k £0 £982.73k £1.14m £1.31m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £3.98k £1.68k £1.72k £8.35k £18.91k
Incwm - Arall £14.08k £168.49k £3.22k £8.51k £11.74k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £683.08k £993.34k £1.13m £1.25m £1.47m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £6.30k £4.49k £8.08k £6.45k £6.45k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0