Hanes ariannol FAMILIES INFOCUS (ESSEX)

Rhif yr elusen: 1062311
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £296.44k £353.65k £386.03k £429.79k £389.07k
Cyfanswm gwariant £314.43k £324.96k £355.65k £440.64k £440.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £75.29k £55.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £46.00k £52.50k £40.00k £7.50k £53.28k