ymddiriedolwyr THE DOMINIC BARKER TRUST
Rhif yr elusen: 1063491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (28 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOBY KRAMERS | Cadeirydd | 16 March 2013 |
|
|||||
DR Stephen Davis | Ymddiriedolwr | 19 September 2015 |
|
|
||||
GUY WILLIAM BARKER | Ymddiriedolwr | 08 March 2014 |
|
|
||||
CHLOE CHANCELLOR | Ymddiriedolwr | 16 March 2013 |
|
|
||||
DR SALLY ANNE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 29 September 2012 |
|
|
||||
MR ANGUS | Ymddiriedolwr | 10 March 2012 |
|
|
||||
ELEANOR LOUISE BARKER | Ymddiriedolwr | 10 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.