ymddiriedolwyr THE OGLE CHRISTIAN TRUST
Rhif yr elusen: 1061458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RONALD JAMES GOODENOUGH | Cadeirydd | 31 August 2003 |
|
|
||||
Andrew Thomas Hinsley | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Paul David Bigmore | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||
Dr Carol Margaret Walker | Ymddiriedolwr | 29 November 2014 |
|
|||||
FIONA JEAN PUTLEY | Ymddiriedolwr | 15 September 1996 |
|
|
||||
STEPHEN PROCTER MBE FCA | Ymddiriedolwr | 15 September 1996 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.