Hanes ariannol HARROW CARERS

Rhif yr elusen: 1062149
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £986.35k £1.45m £1.70m £1.72m £1.90m
Cyfanswm gwariant £979.79k £1.07m £1.59m £1.65m £1.83m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £124.78k £124.78k £122.48k £154.66k £124.78k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £23.49k N/A £124.78k
Incwm o roddion a chymynroddion £76.89k £40.46k £519 £11.27k £21.13k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £908.39k £1.38m £1.69m £1.70m £1.87m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.06k £5.24k £4.37k £5.63k £10.58k
Incwm - Arall £0 £22.40k £3.72k £0 £1.71k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £979.79k £1.07m £1.59m £1.65m £1.83m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £25.38k £46.04k £57.30k £43.49k £37.57k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0