Hanes ariannol DOVER COLLEGE

Rhif yr elusen: 307856
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.45m £5.21m £5.32m £6.18m £6.88m
Cyfanswm gwariant £5.36m £4.79m £5.09m £6.48m £6.95m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £500.96k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £175.67k £186.11k £11.57k £90.75k £443.78k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £5.18k £6.40k £14.52k £285.64k £265.54k
Incwm - Weithgareddau elusennol £4.74m £4.43m £4.96m £5.74m £6.09m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.70k £530 £2.61k £22.75k £55.37k
Incwm - Arall £531.35k £586.03k £333.53k £37.45k £22.27k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.13m £4.69m £4.98m £6.34m £6.70m
Gwariant - Ar godi arian £220.61k £82.98k £101.43k £141.29k £248.90k
Gwariant - Llywodraethu £31.15k £33.98k £28.14k £15.00k £15.78k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £1.48k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £6.54k £11.07k £17.17k £0 £0