ymddiriedolwyr DOVER COLLEGE
Rhif yr elusen: 307856
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Claire Scholfield-Myers | Cadeirydd | 16 March 2017 |
|
|
||||||||||
Doug Taylor | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||||||
Deborah Gispan | Ymddiriedolwr | 14 September 2017 |
|
|
||||||||||
Adam Walliker | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
|||||||||||
Paul Tapsell | Ymddiriedolwr | 19 March 2015 |
|
|
||||||||||
NATHAN HARRIS | Ymddiriedolwr | 21 March 2013 |
|
|||||||||||
Right Rev Trevor Willmott | Ymddiriedolwr | 08 December 2011 |
|
|||||||||||
MICHAEL RODNEY GOODRIDGE LLB MBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
KAREN ROGERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
JAMES GREGORY RYELAND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.