ymddiriedolwyr BREAST CANCER HAVEN
Rhif yr elusen: 1061726
Mae'r elusen yn ansolfent
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Leslie | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||||||
Prof Ian Edward Smith | Ymddiriedolwr | 26 January 2016 |
|
|
||||||||
Peter Bell | Ymddiriedolwr | 21 May 2014 |
|
|
||||||||
Dorinda Hickey | Ymddiriedolwr | 20 May 2014 |
|
|
||||||||
CHRISTOPHER WHITWORTH | Ymddiriedolwr | 27 March 2013 |
|
|
||||||||
LORD ROCKLEY | Ymddiriedolwr | 06 February 2013 |
|
|||||||||
PROFESSOR DUDLEY SINNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.