Hanes ariannol DOWN'S SYNDROME ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1061474
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.24m | £2.35m | £2.90m | £2.10m | £2.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.22m | £2.41m | £2.00m | £2.03m | £2.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £106.41k | N/A | N/A | £134.16k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.51m | £1.51m | £2.11m | £1.47m | £1.46m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £157.69k | £149.89k | £69.22k | £103.00k | £105.46k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £567.37k | £672.38k | £468.02k | £498.30k | £446.69k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.17k | £9.95k | £4.71k | £1.47k | £19.68k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £247.86k | £32.07k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £385.23k | £428.72k | £856.39k | £496.38k | £458.55k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.82m | £2.00m | £1.70m | £1.67m | £1.76m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £392.11k | £415.42k | £305.07k | £361.61k | £372.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £54.16k | £58.67k | £54.94k | £37.16k | £47.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £65.00k | £96.00k | £0 | £0 | £70.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.