Hanes ariannol FARRINGTONS SCHOOL
Rhif yr elusen: 307916
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.33m | £7.67m | £8.35m | £8.94m | £8.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.37m | £6.53m | £7.20m | £7.84m | £8.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £98.40k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.49k | £107.84k | £57.45k | £60.08k | £30.31k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £308.56k | £297.90k | £0 | £290.88k | £293.34k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.01m | £7.26m | £7.99m | £8.57m | £8.61m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £24.69k | £22.87k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £299.74k | £0 | £150 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.26m | £6.41m | £7.08m | £7.70m | £8.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £32.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £46.99k | £75.25k | £80.54k | £93.87k | £91.71k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £40.48k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.