Dogfen lywodraethu DETENTION ACTION
Rhif yr elusen: 1065066
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24/07/1997 AS AMENDED ON 07/03/2002 AS AMENDED ON 26/09/2005 AS AMENDED ON 09/03/2011 AS AMENDED ON 25 SEP 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF DETENTION ACTION ARE FOR THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS AMONGST REFUGEES, ASYLUM SEEKERS AND OTHERS WHO ARE OR HAVE BEEN DETAINED IN LONDON AND ELSEWHERE AND WHO ARE RESIDENT OR WHO ARE INTENDING TO RESIDE IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE BY PROVIDING SUCH PERSONS WITH EDUCATIONAL, PRACTICAL OR OTHER SUPPORT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
LONDON AND ELSEWHERE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.