ymddiriedolwyr SIMON LANGTON SCHOOLS
Rhif yr elusen: 307941
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (160 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Jones-Roberts | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||||
Sara Wade | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||||
Laetitia D'Alton Gullett | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||||
Laura Jane Illsley | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||||
Edward Robert George Ludlow | Ymddiriedolwr | 25 March 2022 |
|
|
||||||
Douglas Agnew | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||||
Simon Cook | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||||
ashley kimble | Ymddiriedolwr | 30 November 2017 |
|
|
||||||
Nigel Wootton | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
|
||||||
Georgina Anne GLOVER | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
PAUL FREDERICK ADDIS OBE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.