ymddiriedolwyr JOHN ALLEN
Rhif yr elusen: 307982
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Christopher Richard Jones | Cadeirydd | 01 November 2021 |
|
|
||||
Megan Sawyers | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||
Amy Sykes | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|||||
Victoria Butler-Broad | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|||||
Rev DAVID ANTHONY HARRIS | Ymddiriedolwr | 11 July 2012 |
|
|||||
Veronica Lilley | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Belinda Varvara Russell | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.