Hanes ariannol THORNTON-LE-STREET AND NORTH KILVINGTON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1089297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.92k £18.13k £3.23k £2.66k £2.86k
Cyfanswm gwariant £4.23k £2.91k £11.67k £9.45k £2.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £16.10k N/A N/A N/A