Hanes ariannol READING BLUE COAT SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 309024
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 25/03/2010 | 25/03/2011 | 25/03/2012 | 25/03/2013 | 25/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £122.73k | £141.48k | £147.40k | £159.33k | £175.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £114.83k | £94.79k | £97.65k | £121.54k | £121.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.