Hanes ariannol LAMBROOK SCHOOL TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 309098
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.39m £11.40m £13.39m £15.31m £16.54m
Cyfanswm gwariant £9.47m £9.70m £11.09m £13.21m £14.47m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £447.12k £518.30k £391.13k £442.35k £376.17k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £55.81k £33.19k £81.03k £44.41k £50.27k
Incwm - Weithgareddau elusennol £9.79m £10.85m £12.90m £14.65m £15.80m
Incwm - Gwaddolion £0 £518.30k £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £89.95k £1.81k £13.14k £181.62k £320.64k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £9.37m £9.67m £11.09m £13.19m £14.41m
Gwariant - Ar godi arian £98.02k £38.04k £0 £17.28k £63.84k
Gwariant - Llywodraethu £31.59k £51.42k £61.11k £68.28k £38.21k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0