EAST BERKSHIRE POST GRADUATE MEDICAL EDUCATIONAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Makes financial grants to promote the furtherance of postgraduate education for members of the medical, dental and nursing profession in East Berkshire
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Surrey
- Swydd Buckingham
- Windsor And Maidenhead
Llywodraethu
- 15 Tachwedd 1965: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBIN MORRISON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Sandhya Tyagi | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Ram Moorthy | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|
||||
DAVID ANDREW SLATTERY | Ymddiriedolwr | 22 November 2011 |
|
|
||||
Dr PETER JOHN SEBIRE | Ymddiriedolwr | 25 October 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.32k | £2.82k | £3.00k | £7.22k | £4.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.99k | £2.97k | £2.28k | £4.08k | £13.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 22 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 09 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 20 JUNE 1964 AND SCHEME OF 18 MAY 1988 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 21 OCT 2020 as amended on 21 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
ADVANCING THE EDUCATION OF HEALTHCARE PROFESSIONALS IN THE AREA SERVED BY THE EAST BERKSHIRE CLINICAL COMMISSIONING GROUP, BY WAY OF PROVIDING FINANCIAL SUPPORT TO PROMOTE THE FURTHERANCE OF POSTGRADUATE EDUCATION FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS
Maes buddion
AREA SERVED BY EAST BERKSHIRE DISTRICT MEDICAL AUTHORITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
John Lister Education Centre
Wexham Park Hospital
Wexham Street
Wexham
Slough
SL2 4HL
- Ffôn:
- 01753634377
- E-bost:
- maura.stock@nhs.net
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window