ymddiriedolwyr ELIZABETH HODGES
Rhif yr elusen: 309334
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM POWER | Cadeirydd |
|
||||||||
peter gilchriest | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|||||||
Carolynne Giddins | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|||||||
Julie Dart | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|||||||
ROGER MICHAEL HARVEY BERRY | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|||||||
Alice Mary Langtree | Ymddiriedolwr | 05 June 2017 |
|
|||||||
ELLEN JANE BLACKER BEM | Ymddiriedolwr | 13 June 2016 |
|
|||||||
JAN HAINSWORTH | Ymddiriedolwr | 07 December 2015 |
|
|||||||
Dr KATE BADCOCK | Ymddiriedolwr | 07 September 2015 |
|
|||||||
HELEN MOBLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
WILLIAM SYKES | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.