Hanes ariannol THE EDWARD ROBERT POLE AND SIR FELIX JOHN CLEWETT POLE MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 309448
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £239 | £244 | £249 | £254 | £259 | |
|
Cyfanswm gwariant | £220 | £211 | £247 | £276 | £295 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.