ymddiriedolwyr WILTSHIRE RURAL MUSIC SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 309496
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (29 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peggy Elizabeth Snell | Cadeirydd | 04 March 2020 |
|
|
||||
Graham Coatman | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Emma Victoria Davies | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|
||||
Lorna Kathryn Watchman | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|
||||
Sheila Gladys Parker | Ymddiriedolwr | 12 May 2020 |
|
|||||
Prof Amanda Jane Alison Bayley | Ymddiriedolwr | 18 July 2018 |
|
|
||||
Vernon Frederick Hitchman | Ymddiriedolwr | 05 January 2016 |
|
|
||||
Ian Leslie Thorn | Ymddiriedolwr | 09 October 2013 |
|
|||||
DOUGLAS ANTHONY BENSON | Ymddiriedolwr | 27 September 2011 |
|
|
||||
TREVOR CARBIN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PHILIP SPRINGATE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.