ymddiriedolwyr MOULSFORD PREPARATORY SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 309643
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDWARD BODDINGTON | Cadeirydd |
|
|
|||||||
JONATHAN MICHAEL ARUNDELL BEWES | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
Luisa Amanda Baldini | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Anna Victoria Cutts | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Tracey Margaret Hort Player | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||||
Robert Wesley Kapp | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||||
Sally Ann Russell | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||||
ALEXANDRA BONNEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Timothy Davis | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Richard Bussell | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
Charlotte Miles-Kingston | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||||
JOHN MOULE | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|||||||
THOMAS JULIAN CADBURY GARNIER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.