Hanes ariannol SHIPLAKE COURT LIMITED
Rhif yr elusen: 309651
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.17m | £10.85m | £11.76m | £13.68m | £15.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.94m | £10.00m | £10.81m | £11.87m | £12.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £26.49k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £268.36k | £117.33k | N/A | £12.08k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £42.91k | £272.40k | £8.47k | £55.60k | £24.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £189.94k | £150.14k | £160.48k | £227.40k | £1.65m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.89m | £10.40m | £11.47m | £13.39m | £13.72m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £31.17k | £23.92k | £1.77k | £1.26k | £125.73k | |
|
Incwm - Arall | £9.93k | £0 | £8.63k | £2.69k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.72m | £9.88m | £10.67m | £11.76m | £12.76m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £156.53k | £37.03k | £137.68k | £116.01k | £54.12k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.85k | £20.41k | £15.31k | £17.10k | £18.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £65.21k | £85.65k | £0 | £0 | £116.79k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.