Hanes ariannol ST EDWARD'S SCHOOL

Rhif yr elusen: 309681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.95m £25.70m £29.68m £32.54m £37.96m
Cyfanswm gwariant £23.23m £26.11m £28.81m £32.86m £36.08m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £88.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.15m £519.00k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £347.00k £305.00k £632.00k £173.00k £1.10m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £557.00k £128.00k £916.00k £1.16m £1.53m
Incwm - Weithgareddau elusennol £22.64m £24.53m £27.97m £31.00m £34.26m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £248.00k £208.00k £160.00k £212.00k £548.00k
Incwm - Arall £1.15m £525.00k £0 £0 £520.00k
Incwm - Cymynroddion £277.00k £205.00k £416.00k £42.00k £147.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £22.57m £25.97m £28.68m £32.67m £34.70m
Gwariant - Ar godi arian £201.00k £149.00k £130.00k £192.00k £237.00k
Gwariant - Llywodraethu £24.00k £30.00k £29.00k £28.00k £59.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £21.00k £49.00k £37.00k £36.00k £28.50k
Gwariant - Arall £453.00k £0 £0 £0 £1.14m