Hanes ariannol RIPON COLLEGE CUDDESDON

Rhif yr elusen: 309714
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.78m £1.99m £1.88m £1.94m £2.06m
Cyfanswm gwariant £1.71m £1.75m £1.98m £2.08m £2.00m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £78.01k £54.14k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £117.54k £90.95k £52.68k £78.11k £105.14k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £33.14k £23.92k £108.63k £148.70k £186.50k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.60m £1.85m £1.70m £1.68m £1.70m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £26.57k £23.29k £23.24k £32.83k £62.83k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £7.00k £4.38k £13.65k £29.86k £75.50k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.64m £1.68m £1.89m £1.99m £1.89m
Gwariant - Ar godi arian £70.32k £73.02k £87.73k £91.14k £115.03k
Gwariant - Llywodraethu £9.95k £9.95k £8.94k £9.75k £10.60k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0