PARSON LATHAM EDUCATIONAL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 309843
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

THIS CHARITY OPERATES WITHIN THE PARISH OF OUNDLE AND MAKES ANNUAL GRANTS TO YOUNG PEOPLE FOR FURTHER EDUCATION OR APPRENTSHIPS AND VOCATIONAL COURSES.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2023

Cyfanswm incwm: £3,618
Cyfanswm gwariant: £4,278

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Northampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Ionawr 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1199615 PARSON LATHAM'S HOSPITAL IN OUNDLE
  • 29 Ionawr 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1199615 PARSON LATHAM'S HOSPITAL IN OUNDLE
  • 16 Mawrth 1965: Cofrestrwyd
  • 29 Ionawr 2025: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/02/2019 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023
Cyfanswm Incwm Gros £5.59k £9.51k £11.87k £10.11k £3.62k
Cyfanswm gwariant £4.05k £5.97k £11.21k £10.11k £4.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 132 diwrnod
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 132 diwrnod
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2023 26 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2022 09 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2022 26 Mai 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2021 26 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2020 20 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd