Hanes ariannol WALES QUALITY CENTRE

Rhif yr elusen: 1062140
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £251.09k £312.01k £412.39k £297.88k £225.61k
Cyfanswm gwariant £239.40k £265.55k £288.93k £323.36k £249.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £6.27k £22.43k £1.57k N/A N/A