Hanes ariannol ROYAL ACADEMY OF MUSIC
Rhif yr elusen: 310007
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.35m | £25.41m | £30.07m | £32.58m | £32.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.05m | £24.96m | £24.53m | £26.48m | £29.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.01m | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.02m | £5.20m | £5.01m | £5.54m | £6.22m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.30m | £11.99m | £12.77m | £13.67m | £11.18m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £463.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.77m | £10.86m | £15.70m | £16.77m | £18.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £431.00k | £754.70k | £7.03m | £4.22m | £4.44m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.37m | £1.37m | £947.07k | £834.10k | £1.24m | |
|
Incwm - Arall | £2.34m | £1.93m | £664.11k | £1.31m | £1.24m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £2.08m | £3.89m | £4.38m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £23.91m | £24.02m | £23.79m | £25.56m | £28.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.15m | £940.40k | £742.00k | £923.43k | £1.08m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £76.82k | £92.82k | £80.26k | £65.00k | £174.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £178.48k | £164.53k | £671.08k | £671.00k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.