ymddiriedolwyr ROYAL ACADEMY OF MUSIC
Rhif yr elusen: 310007
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemma Waring | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Professor Ayse Irem Tuna Richardson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Alexis Alexander Ffrench | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Ina De | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||
Barbara Law | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Professor Margaret Fautless | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Duchess Antonia Wellington OBE | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Luke Lloyd-Davies | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
REHMET KASSIM LAKHA DE MORIXE | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Lord Blackwell | Ymddiriedolwr | 27 March 2017 |
|
|
||||
WILLIAM MICHAEL JEFFERIES DE WINTON | Ymddiriedolwr | 25 October 2016 |
|
|||||
DAMIAN WISNIEWSKI | Ymddiriedolwr | 06 April 2016 |
|
|
||||
TIMOTHY CHARLES PARKER | Ymddiriedolwr | 18 November 2015 |
|
|
||||
Dame Jennifer Gita Abramsky | Ymddiriedolwr | 17 October 2013 |
|
|||||
LADY SAINSBURY | Ymddiriedolwr | 01 October 2012 |
|
|
||||
JOHN BURGESS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THE RT HON LORD JONATHAN SUMPTION QC | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.