Hanes ariannol KING'S COLLEGE SCHOOL

Rhif yr elusen: 310024
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £35.72m £37.74m £42.77m £43.48m £50.89m
Cyfanswm gwariant £31.78m £33.31m £35.46m £37.95m £43.55m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £577.00k £110.66k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.10m £1.08m £2.65m £600.00k £1.03m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.98m £2.97m £3.97m £4.60m £6.21m
Incwm - Weithgareddau elusennol £32.00m £33.68m £36.12m £38.05m £42.62m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £56.00k £20.00k £28.00k £232.00k £1.03m
Incwm - Arall £577.00k £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £202.00k £158.00k £2.03m £21.00k £201.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £30.23m £32.01m £33.83m £36.00m £40.80m
Gwariant - Ar godi arian £1.56m £1.30m £1.63m £1.95m £2.75m
Gwariant - Llywodraethu £70.00k £69.00k £87.00k £76.00k £103.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0