ymddiriedolwyr THE UNITED REFORMED CHURCH (YORKSHIRE PROVINCE) TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1068103
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Jamie KIssack | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|||||
Rev Simon Keith Copley | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||
Dr Christopher David Evans | Ymddiriedolwr | 09 March 2019 |
|
|||||
Rev ALAN GEOFFREY CRUMP | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|||||
JUSTIN MARK CHARLESWORTH | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
|||||
STEPHEN GOODER | Ymddiriedolwr | 08 July 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.