THE COMMUNITY FOUNDATION IN WALES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are dedicated to promoting philanthropy and strengthening local communities by awarding grants to high-impact grassroots projects across Wales. We provide a grant-making and fund management service for a range of donor Fund holders: people and organisations who recognise the value of our philanthropy services in stewarding their charitable giving and maximizing its impact and legacy.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£4,407,757
Roddion a chymynroddion | £1.09m | |
Weithgareddau elusennol | £2.73m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £588.82k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£4,487,531
Codi arian | £261.45k | |
Weithgareddau elusennol | £4.23m | |
Arall | £0 |
£2,337,813 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £50,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £261.45k | |
Gwariant elusennol | £4.23m |
Codi arian a Arall Gwariant | £261.45k | |
Gwariant elusennol | £4.23m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.26m |
Pobl

11 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
44 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
- COMMUNITY FOUNDATION WALES (Enw gwaith)
- THE COMMUNITY FOUNDATION IN WALES (Enw blaenorol)
- THE COMMUNITY FOUNDATION IN WALES. TRADING NAME -COMMUNITY FOUNDATION WALES (Enw blaenorol)
- THE COMMUNITY FOUNDATION IN WALES. TRADING NAME -COMMUNITY FOUNDATION WALES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osian Prys Elis | Ymddiriedolwr | 23 September 2024 |
|
|
||||||
Judith Stella Rhys | Ymddiriedolwr | 23 September 2024 |
|
|
||||||
Dr DAVID WYN DAVIES | Ymddiriedolwr | 23 September 2024 |
|
|
||||||
Neil Moss | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||||
Steven George Morgan | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||||
Derek Anthony Howell | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|||||||
Ian Tanter Thomas | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||||
Gaenor Wyn Howells | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||||
Elizabeth Ruth James | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||||
Sarah Eluned Mary Corser | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||||
Annabel Lloyd | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|
||||||
Emma Beynon | Ymddiriedolwr | 04 January 2019 |
|
|
||||||
Lt Col Andrew Simon Tuggey CBE | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.53m | £6.74m | £2.38m | £4.17m | £3.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.60m | £6.35m | £2.28m | £2.65m | £4.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £321.07k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £40.67k | £40.70k | £40.68k | £40.68k | £50.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.74m | £733.27k | £771.59k | £1.80m | £1.09m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.63m | £5.33m | £1.07m | £1.84m | £2.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £2.19m | £71.02k | £500.42k | £1.47m | £761.06k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £161.43k | £480.24k | £532.40k | £524.79k | £588.82k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £200.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.42m | £6.13m | £2.04m | £2.40m | £4.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £177.42k | £212.78k | £243.61k | £255.01k | £261.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £83.76k | £85.65k | £96.18k | £114.99k | £139.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £5.76m | £1.57m | £1.76m | £3.67m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £44.94k | £51.00k | £64.76k | £62.30k | £56.64k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £313.62k | £34.66k | £24.49k | £15.37k | £6.24k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £13.58m | £19.99m | £21.97m | £20.37m | £24.05m | |
|
Cyfanswm asedau | £3.83m | £2.06m | £1.85m | £2.39m | £1.65m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £972.90k | £752.17k | £571.62k | £991.37k | £2.16m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19 NOVEMBER 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON 18 JULY 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14 MAY 2012
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN WALES INCLUDING THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION OF GOOD HEALTH BOTH MENTAL AND PHYSICAL, AND THE RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS AND OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES WHICH ARE BENEFICIAL TO THE COMMUNITIES IN WALES. OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE WHICH ARE, IN THE OPINION OF THE TRUSTEES, BENEFICIAL TO THE COMMUNITY WITH A PREFERENCE FOR THOSE IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
WALES
Elusennau cysylltiedig
- CARDIFF CITIZENS CHARITY
- EDUCATION FUND FOR DENBIGH AND THE SURROUNDING AREA
- EDUCATION TRUST FOR CARDIFF CITIZENS
- FORMER GIRLS GRAMMAR SCHOOL BRECON
- MONTGOMERYSHIRE DISTRICT TRUST FUND
- MONTGOMERYSHIRE INTERMEDIATE AND TECHNICAL EDUCATION FUND
- THE MONMOUTHSHIRE FURTHER EDUCATION TRUST FUND
- THE RUDBAXTON PARISH EDUCATION FUND
- THE STANLEY BLIGH MEMORIAL FUND
- THOMAS JOHN JONES MEMORIAL FUND FOR SCHOLARSHIPS AND EXHIBITIONS
- 22 Medi 1962 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Community Foundation in Wales
24 St. Andrews Crescent
Cardiff
CF10 3DD
- Ffôn:
- 02920379580
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window