Hanes ariannol ARTHUR GAELL FOR APPRENTICING FOUNDATION

Rhif yr elusen: 310317
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.31k £1.95k £1.45k £2.49k £1.62k
Cyfanswm gwariant £2.00k £2.65k £1.19k £2.63k £434
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A