Hanes ariannol SINGLETON (FYLDE) VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1080019
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £23.13k £16.58k £23.67k £16.07k £17.00k
Cyfanswm gwariant £14.03k £8.77k £8.02k £12.46k £11.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £19.05k N/A N/A