Hanes ariannol THE COMMUNITY CHRISTIAN CHURCH (STOCKPORT)
Rhif yr elusen: 1061434
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2017 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.15k | £6.25k | £11.78k | £11.00k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.47k | £7.73k | £10.15k | £10.00k | £2.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.