Hanes ariannol PRESTON DOMESTIC VIOLENCE SERVICES

Rhif yr elusen: 1061953
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £89.73k £111.30k £113.89k £112.23k £146.36k
Cyfanswm gwariant £91.81k £86.77k £101.74k £113.44k £121.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.50k £15.95k £6.71k N/A £15.39k