ymddiriedolwyr THE HALIFAX ORCHESTRAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1069486
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD DAVID FARRAR | Cadeirydd | 10 January 2013 |
|
|
||||
Dr Lesley-Anne Pearson | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Dr Heidi Ruth Stevens | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
John Stanley Marshall | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
BARBARA MARY SLADE | Ymddiriedolwr | 03 January 2013 |
|
|
||||
Harry Royston BIGGS | Ymddiriedolwr | 24 September 2012 |
|
|||||
MRS HEATHER JEFFERIES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.