ymddiriedolwyr ERASMUS DARWIN FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1063528
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR NICHOLAS ANTHONY CAMBRIDGE | Cadeirydd |
|
|
|||||
DENIS GAYE BLAKE-ROBERTS | Ymddiriedolwr | 16 February 2023 |
|
|
||||
Dr Simon David John Chaplin | Ymddiriedolwr | 29 October 2019 |
|
|
||||
Dr PATRICIA FARA | Ymddiriedolwr | 31 January 2018 |
|
|||||
Robert William Brown | Ymddiriedolwr | 14 June 2016 |
|
|
||||
DR CHRISTOPHER MARK LOCKWOOD CM | Ymddiriedolwr | 27 July 2011 |
|
|
||||
REV CANON ANTHONY NEVIN BARNARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS M E BUDGEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JENNIFER EVELYN RUSSELL ARTHUR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STUART HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID JOHN KERSHAW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR J BARLOW | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.