Hanes ariannol NIEMANN-PICK DISEASE GROUP UK
Rhif yr elusen: 1061881
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2007 | 30/04/2008 | 30/04/2009 | 30/04/2010 | 30/04/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £105.44k | £131.20k | £162.79k | £209.87k | £228.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £136.07k | £138.73k | £151.96k | £179.14k | £197.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.