Hanes ariannol NIAB

Rhif yr elusen: 1064230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/03/2020 30/03/2021 30/03/2022 30/03/2023 30/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £26.89m £31.14m £41.84m £29.71m £32.90m
Cyfanswm gwariant £23.35m £27.50m £31.57m £32.38m £32.41m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £2.16m N/A N/A £3.54m £3.20m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.91m £6.02m £13.38m £6.49m £6.64m
Incwm o roddion a chymynroddion £828.00k £500.00k £1.16m £947.00k £683.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £7.12m £7.83m £7.51m £7.70m £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £18.87m £22.75m £33.12m £21.00m £32.11m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £75.00k £62.00k £56.00k £63.00k £105.00k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £15.62m £27.50m £21.23m £22.44m £32.41m
Gwariant - Ar godi arian £7.73m £0 £10.34m £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £422.00k £246.00k £148.00k £150.00k £172.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £9.94m £0