Hanes ariannol COAST AND VALE COMMUNITY ACTION
Rhif yr elusen: 1061713
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £786.21k | £724.66k | £811.35k | £750.82k | £723.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £766.94k | £757.66k | £676.83k | £676.03k | £673.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £74.21k | £68.54k | £27.72k | £63.15k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.83k | £38.96k | £266.46k | £161.26k | £117.32k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.95k | £796 | £869 | £1.83k | £1.78k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £323.92k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £751.75k | £670.40k | £432.98k | £720.97k | £695.11k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.71k | £4.14k | £2.45k | £1.23k | £11.55k | |
|
Incwm - Arall | £15.80k | £49.32k | £51.14k | £26.80k | £15.39k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £766.94k | £757.66k | £676.83k | £676.03k | £673.47k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.24k | £6.16k | £175.62k | £168.00k | £12.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.