Hanes ariannol VISION ENHANCEMENT SERVICES
Rhif yr elusen: 1068565
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.26m | £3.22m | £3.17m | £3.58m | £3.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.83m | £3.00m | £3.11m | £3.23m | £3.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £317.66k | £321.98k | £321.98k | £326.72k | £368.61k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.43k | £7.00k | £7.00k | £18.20k | £18.20k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £91.06k | £44.84k | £54.90k | £275.58k | £4.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.60m | £2.72m | £2.72m | £2.88m | £3.46m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £537.60k | £437.54k | £378.86k | £398.45k | £447.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.47k | £14.72k | £9.99k | £10.04k | £14.96k | |
|
Incwm - Arall | £17.22k | £2.02k | £9.69k | £15.21k | £11.53k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £91.06k | £40.16k | £48.68k | £270.44k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £804.07k | £849.28k | £857.63k | £863.77k | £1.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.02m | £2.15m | £2.25m | £2.36m | £2.67m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.96k | £17.89k | £17.19k | £14.76k | £16.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.