Hanes ariannol PHILIP CUSSINS HOUSE
Rhif yr elusen: 1064810
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £630.46k | £683.21k | £729.29k | £782.49k | £850.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £762.57k | £786.04k | £873.87k | £927.37k | £905.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £124.23k | £33.71k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £52.65k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £22.95k | £13.60k | £4.63k | £65.30k | £14.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £586.89k | £647.74k | £709.25k | £716.58k | £826.77k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.62k | £21.88k | £15.41k | £608 | £9.46k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.93k | £0 | £0 | £2.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £759.20k | £784.22k | £871.77k | £926.49k | £905.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.36k | £1.82k | £2.11k | £871 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.75k | £10.90k | £0 | £0 | £18.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £871 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.