Hanes ariannol FRIENDS OF THE PARISH CHURCH OF ST DIONYSIUS MARKET HARBROUGH

Rhif yr elusen: 1068544
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.55k £7.22k £11.80k £14.16k £28.42k
Cyfanswm gwariant £10.46k £1.37k £4.57k £5.36k £3.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A