Hanes ariannol BERKHAMSTED SCHOOLS GROUP

Rhif yr elusen: 310630
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £34.32m £37.11m £39.24m £41.79m £48.41m
Cyfanswm gwariant £33.35m £34.28m £37.31m £39.76m £44.24m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £160.00k £223.00k £182.00k £105.00k £118.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £930.00k £1.07m £1.12m £1.40m £1.61m
Incwm - Weithgareddau elusennol £31.98m £35.37m £37.85m £39.82m £45.63m
Incwm - Gwaddolion £43.00k £223.00k £182.00k £66.00k £57.00k
Incwm - Buddsoddiad £111.00k £55.00k £82.00k £92.00k £88.00k
Incwm - Arall £1.14m £389.00k £4.00k £371.00k £958.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £30.00k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £32.35m £33.35m £36.30m £38.62m £42.92m
Gwariant - Ar godi arian £26.00k £20.00k £21.00k £22.00k £17.00k
Gwariant - Llywodraethu £170.00k £194.00k £158.00k £160.00k £160.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £19.21k £21.00k £22.00k £17.00k
Gwariant - Arall £976.00k £911.00k £980.00k £1.12m £1.31m