ymddiriedolwyr ANN JOHNSON'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 310799
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Emerson | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Anthony John McQuiggan | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|||||
Alan Ball | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||
Rhiannon Clare Connolly | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
Alison Denise Feist | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
Michael Minta | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|||||
Marco Franco Gregorio Iciek | Ymddiriedolwr | 08 January 2013 |
|
|
||||
ANTHONY JAMES MITTY | Ymddiriedolwr | 08 January 2013 |
|
|
||||
NOREEN HIOM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.