ymddiriedolwyr PLUME EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 310924
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH ELIZABETH DIGNASSE | Cadeirydd | 31 May 2023 |
|
|
||||
Councillor Kevin Paul Jennings | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Susan Mary Swaffin-Smith | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|||||
COUNCILLOR KERRY-JANE WYLIE | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Councillor Carlie Ruth Mayes | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
COUNCILLOR JANE LISA FLEMING | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
COUNCILLOR CHRISTOPHER SWAIN | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
COUNCILLOR NORMA GLADYS FLORENCE SHAUGHNESSY | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
CLIVE RICHARD POTTER | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|||||
RICHARD PULESTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.