Ymddiriedolwyr ST MARY REDCLIFFE WITH TEMPLE EDUCATIONAL CHARITY

Rhif yr elusen: 311604
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jack William Verrall-Kelly Ymddiriedolwr 19 March 2025
Dim ar gofnod
Andrew Spens Ymddiriedolwr 01 January 2024
BRISTOL CCRC TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Jennifer Kate Kittow Ymddiriedolwr 01 October 2023
Dim ar gofnod
Stephen Miles Brooke Ymddiriedolwr 02 November 2022
Dim ar gofnod
Reverend Canon Daniel Frank Tyndall Ymddiriedolwr 20 May 2013
THE TEMPLE ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, REDCLIFFE
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCH LANDS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE MAJOR CHURCHES' NETWORK
Cofrestrwyd yn ddiweddar
ST THOMAS ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
BRISTOL ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser