Hanes ariannol BRIDEWELL ROYAL HOSPITAL

Rhif yr elusen: 311997
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.26m £12.66m £13.71m £14.77m £16.90m
Cyfanswm gwariant £12.77m £12.81m £14.57m £16.50m £17.82m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £264.00k £140.00k £35.00k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £411.00k £995.00k £207.00k £160.00k £234.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £284.00k £161.00k £242.00k £506.00k £876.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £10.78m £10.82m £12.82m £13.78m £15.33m
Incwm - Gwaddolion £0 £701.00k £0 £19.00k £0
Incwm - Buddsoddiad £750.00k £653.00k £444.00k £329.00k £448.00k
Incwm - Arall £37.00k £35.00k £1.00k £15.00k £7.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £12.54m £12.70m £14.37m £16.20m £17.32m
Gwariant - Ar godi arian £232.00k £108.00k £194.00k £296.00k £500.00k
Gwariant - Llywodraethu £10.00k £9.00k £11.00k £23.60k £30.86k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £37.00k £42.00k £83.00k £101.00k £125.00k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0