Hanes ariannol THE ROYAL MEDICAL FOUNDATION OF EPSOM COLLEGE

Rhif yr elusen: 312046
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £27.50m £29.27m £34.91m £37.73m £39.15m
Cyfanswm gwariant £26.16m £27.47m £29.92m £32.93m £38.35m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £668.00k £102.00k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.95m £1.48m £1.45m £1.32m £1.27m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £341.00k £578.00k £836.00k £1.48m
Incwm - Weithgareddau elusennol £25.12m £26.53m £31.08m £33.12m £36.02m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £574.00k
Incwm - Buddsoddiad £437.00k £470.00k £514.00k £596.00k £965.00k
Incwm - Arall £0 £451.00k £1.29m £1.86m £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £10.00k £8.00k £114.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £25.90m £26.43m £29.00m £31.86m £36.25m
Gwariant - Ar godi arian £260.00k £1.04m £916.00k £1.07m £1.41m
Gwariant - Llywodraethu £42.00k £43.00k £58.00k £74.00k £69.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £70.00k £74.00k £80.00k £75.00k £79.00k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £685.00k