Hanes ariannol ST HILARY'S SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 312056
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.89m | £2.80m | £2.99m | £3.28m | £3.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.88m | £2.90m | £3.17m | £3.19m | £3.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £158.05k | £106.40k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.49k | £134 | £171 | £7.26k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £16.50k | £20.68k | £11.33k | £3.17k | £15.39k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.87m | £2.78m | £2.82m | £3.16m | £3.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £407 | £2.09k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £158.05k | £106.04k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.88m | £2.90m | £3.17m | £3.19m | £3.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.29k | £0 | £13.98k | £14.70k | £10.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.